2012-03-23: Geschäftsanschrift: Adolph-Kolping-Str. 6, 17034 Neubrandenburg. Bestellt als Geschäftsführer: Birkholz, Harald, Neubrandenburg, *11.10.1961; Döbbert, Stefan, Neubrandenburg, *01.12.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Senf, Werner, Wulkenzin OT Neuendorf, *20.01.1948.
2018-01-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Arndt, Evelin, Neubrandenburg, *18.01.1952; Kernchen, Wolfgang, Genzkow, *12.11.1950.