2018-07-04: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.05.2018. Geschäftsanschrift: Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb einer Spedition, Transport von Frachtgütern und Beratung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Nielsen, Kenneth Bille, Hamburg, *12.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-03: Bestellt Geschäftsführer: Ahlfeld, Mario, Hamburg, *21.04.1996, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Nielsen, Kenneth Bille, Hamburg, *12.03.1968.
2019-02-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Mittelweg 22-24, 20148 Hamburg.
2020-03-25: Änderung zur Geschäftsanschrift: Lademannbogen 21-23, 22339 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Ahlfeld, Mario, Hamburg, *21.04.1996. Bestellt Geschäftsführer: Hein, Charles Robert, Hamburg, *05.11.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-23: Bestellt Geschäftsführer: Ignatov, Denis, Hamburg, *28.07.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hein, Charles Robert, Hamburg, *05.11.1961.