2010-07-07: Geschäftsanschrift: Montenstr. 11, 80639 München. Bestellt: Geschäftsführer: Zillner, Thomas, München, *20.07.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-03: Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2019 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Grünwald, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Oberhachinger Straße 22, 82031 Grünwald. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Zillner, Martina, Grünwald, *23.04.1964; Zillner, Thomas, Grünwald, *20.07.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-10: Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2020 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Sauerlach, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Str. 14, 82054 Sauerlach.
2020-11-14: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Str. 14, Technopark Sauerlach, 82054 Sauerlach.
2021-10-22: Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Oberhaching, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Keltenring 15, 82041 Oberhaching. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mayr, Thomas, Wolfratshausen, *18.05.1985; Zillner, Dominik, München, *25.05.1989.
2022-03-23: Bestellt: Geschäftsführer: Zillner, Dominik, München, *25.05.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zillner, Dominik, München, *25.05.1989.