2007-10-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2007. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung des eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Lotz, Nicole, geb. Liebera, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Computershare Verwaltungs GmbH. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lotz, Nicole, geb. Liebera, München, *07.06.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Herfurth, Steffen, Gründwald, *09.05.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Langfritz, Markus, München, *28.11.1970. Einzelprokura: Braasch, Jochen, München, *22.08.1969.
2008-05-14: Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2008 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2008-07-09: Bestellt: Geschäftsführer: Heller, Rudolf, München, *01.11.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Beyer, Andreas, München, *08.04.1968; Pfaffenberger, Erich, München, *31.10.1956.
2010-08-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Luzia, Sybille, München, *12.09.1972; Ohlendorf, Jürgen, München, *16.12.1975.
2012-11-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mayer-Koch, Isabell, München, *07.12.1974. Prokura erloschen: Langfritz, Markus, München, *28.11.1970.
2015-01-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heller, Rudolf, München, *01.11.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Braasch, Jochen, München, *22.08.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Licharz, Thomas, Bad Homburg, *15.01.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Braasch, Jochen, München, *22.08.1969.
2015-12-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Licharz, Thomas, Bad Homburg, *15.01.1966.
2022-03-09: Bestellt: Geschäftsführer: von Rooijen, Kirsten Martine, Hendrik Ido Ambacht / Niederlande, *01.02.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.