2007-04-04: Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2007 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Garching, Landkreis München.
2009-08-12: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2009 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München.
2010-08-11: Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2010 hat die Änderung des § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Einzelprokura: Al-Hunaty, Samer, München, *09.05.1977; Demenko, Maksim, Olching, *15.10.1965; Omazic, Sekib, München, *03.01.1971.
2017-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Comsysto Reply GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Giordano, Michele, Rivalta di Torino / Italien, *05.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-12: Bestellt: Geschäftsführer: Pin, Guiscardo, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *29.02.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Giordano, Michele, Rivalta di Torino / Italien, *05.03.1961.
2021-04-23: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Bäumker, Armin, Rheda-Wiedenbrück, *19.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.