2007-11-30: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Abfindung eines auscheidenden Gesellschafters) beschlossen.
2016-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Lischeck, Peter, Meschede, *12.12.1945. Einzelprokura: Schlüter, Jan, Dortmund, *30.09.1985.
2016-02-29: Name berichtigt ; weiterhin Geschäftsführer: Peltzer, Dirk, Dortmund, *05.11.1958.