2012-03-01: Änderung zur Geschäftsanschrift: Schwedenstr. 2, 32545 Bad Oeynhausen. Bestellt als Geschäftsführer: Forgacs, Anton, Bad Oeynhausen, *02.06.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Buchnitzki, Anton, Bad Oeynhausen, *21.11.1947.
2015-10-29: Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Löhne beschlossen. Löhne. Geschäftsanschrift: Weidekamp 13, 32584 Löhne.
2016-10-05: Bestellt als Geschäftsführer: Forgacs, Judith, Bad Oeynlausen, *03.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Forgacs, Anton, Bad Oeynhausen, *02.06.1957.