2011-12-13: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2011 ist das Stammkapital von DEM 50.000,00 auf EURO 25.564,59 umgestellt und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapitlal, Stammeinlage) geändert worden. Bestellt als Geschäftsführer: Rabbel, Christian, Westerkappeln, *14.02.1978; Rabbel, Markus, Tecklenburg, *29.10.1979.
2012-10-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Rabbel, Norbert, Tecklenburg, *24.02.1947.
2012-10-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Rabbel, Norbert, Tecklenburg, *24.02.1947.