2006-07-11: )). Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen, sowie am 09.06.2006 den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Bekanntmachungen) geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: die Erstellung, der Handel mit und die Vermietung von Promotionsfahrzeugen und Messeständen sowie Event- und Veranstaltungsservice.
2007-04-03: )). Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Planung und Beratung, die Projektierung, die Erstellung, der Handel und die Vermietung von Messeständen, Promotionsfahrzeugen, Events und Veranstaltungen sowie von fest installierten Innenausbauten aller Art.
2008-01-24: )). Bestellt als Geschäftsführer: Sperlich, Markus, Bad Rothenfelde, *04.06.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Sperlich, Markus, Bad Rothenfelde, *04.06.1973.
2011-12-30: ). Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Sperlich, Uwe, Dissen a. TW, *10.12.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2019 hat die vollständige Neufasung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere wurde der vormalige § 2 der Satzung und damit der Unternehmensgegenstand geändert. Planung, Anfertigung und Durchführung von Messe- und Ausstellungsbauten sowie Design; Groß- und Einzelhandel sowie Verpachtung, Vermietung und der Abschluss von Leasingverträgen über/mit Messe- und Ausstellungsware sowie Zubehör; Marketing, insbesondere im Ausstellungs- und Messewesen.
2020-03-04: Mit der Schendel & Pawlaczyk Holding GmbH, Münster (Amtsgericht Münster, HRB 17643) als herrschendem Unternehmen ist am 27.01.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2020 zugestimmt.
2020-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Sperlich, Markus, Bad Rothenfelde, *04.06.1973.