2010-05-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.04.2010. Geschäftsanschrift: Herzog-Carl-Staße 4, 73760 Ostfildern. Gegenstand: Der Vertrieb, die Entwicklung, Produktion und Konfektion von Produkten auf dem Gebiet der Daten- und Telekommunikationsnetze, insbesondere von Kupfer- und Lichtwellenleiter-Kabeln und -Komponenten sowie die Erbringung von Dienstleistungen, Beratungsleistungen und Schulungen im Bereich von Kommunikationsnetzwerken. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Frei, Jörg, Oberwil-Lieli, Schweiz, *28.05.1969; Jaremkow, Thomas, Gablingen, *07.02.1964; Schweizer, Timo Eric, Nürtingen, *20.04.1972, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-09-27: Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Ausschließung, Einziehung, Zwangsübertragung), § 6 (Jahresabschluss), § 7 (Ergebnisverwendung), § 8 (Dauer und Kündigung) und § 9 (Bewertung, Abfindung) beschlossen.
2010-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 75.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 100.000,00 EUR.
2011-08-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Jaremkow, Thomas, Gablingen, *07.02.1964.
2014-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Nürtingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Seilerstraße 6, 72622 Nürtingen.
2018-02-06: Änderung der Geschäftsanschrift: Stegweg 36-38, 72622 Nürtingen.
2018-10-01: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Frei, Jörg, Oberwil-Lieli, Schweiz, *28.05.1969; Schweizer, Timo Eric, Nürtingen, *20.04.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Schweizer, Timo Eric, Nürtingen, *20.04.1972.
2022-02-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hertel, Wolfgang Joachim, Remshalden, *13.03.1960; Lehmann, Falco, Leinfelden-Echterdingen, *11.07.1970.