2008-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Heiden beschlossen. Heiden. Nicht mehr Geschäftsführer: Theben, Engelbert, Borken, *17.09.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Griefahn, Susanne, Duisburg, *30.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Griefahn, Susanne, Duisburg, *30.06.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Theben, Engelbert, Borken, *17.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.