2013-08-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2013. Geschäftsanschrift: Maybachstraße 27, 71686 Remseck am Neckar. Gegenstand: Unabhängige Serviceleistungen wie ingenieurmäßige Planungen, Schulungen, Untersuchungen etc. für die Instandhaltung von Betonbauwerken, insbesondere mittels Einsatz von Sensorik und elektrochemischen Verfahren. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schwab, Jürgen, Affalterbach, *07.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-02: Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Affalterbach. Änderung der Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Str. 18, 71563 Affalterbach.
2018-06-08: Bestellt als Geschäftsführer: Klee, Thomas, Ludwigsburg, *27.01.1964.
2021-02-19: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Klee, Thomas, Ludwigsburg, *27.01.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Sauer, Michael, Remseck am Neckar, *13.04.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schwab, Jürgen, Winnenden, *07.04.1962.
2022-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Consolvo GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Sauer, Michael, Remseck am Neckar, *13.04.1990.