2015-05-09: Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Völklingen beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Lehnhoff, Judica, Schoeneck / Frankreich, *05.08.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Unter Ergänzung des Geburtsdatums neu vorgetragen als Geschäftsführer: Lehnhoff, Peter, Saarwellingen, *15.09.1953, einzelvertretungsberechtigt. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Völklingen. Geschäftsanschrift: Am Holzplatz 4, 66333 Völklingen.
2017-12-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Lehnhoff, Peter, Saarwellingen, *15.09.1953.