2013-12-06: Bestellt als Geschäftsführer: Wesseler, Sebastian, Melle, *16.01.1985.
2016-12-14: Geändert, nun: Geschäftsführer: Wesseler, Sebastian, Melle, *16.01.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Wesseler, Josef, Fuhrunternehmer, Melle.
2017-07-05: Bestellt als Geschäftsführer: Schierbaum, Marc, Melle, *16.07.1987, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2018-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Schierbaum, Marc, Melle, *16.07.1987.
2019-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Wesseler, Heinrich, Groß- und Außenhandelskaufmann, Bad Essen. Bestellt als Geschäftsführer: Leifeld, Daniel, Melle, *06.01.1982.
2020-08-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Leifeld, Daniel, Melle, *06.01.1982.
2020-11-12: Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 beschlossen.