2010-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2010 hat den Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma, Sitz), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 4 (Beginn und Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 6 (Gesellschafterversammlung), § 7 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung), § 8 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 9 (Erbfall), § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 12 (Wertermittlung), § 13 (Auflösung, Liquidation), § 14 (Dispens vom Wettbewerbsverbot) und § 16 (Sonstige Vereinbarungen).
2020-03-02: Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 , § 6 (Gesellschafterversammlung), § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 13 (Auflösung, Liquidation) beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Kraußer, Michael, Limburgerhof, *02.05.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Schönknecht, Kay-Tino, Wentorf, *03.01.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kraußer, Michael, Limburgerhof, *02.05.1967; Schreiner, Eric, Guntersblum, *17.01.1966. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kisser, David, Müden, *28.07.1993.