2018-10-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.09.2018 mit Nachtrag vom 18.10.2018. Geschäftsanschrift: Schellingstraße 125, 80798 München. Gegenstand des Unternehmens: Produktion von Filmen für on-Air Promotion. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Färber, Thilo, München, *19.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dlouhy, Daniel, München, *11.12.1979.
2020-07-25: Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: Contentity GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung und Umsetzung von Content-Strategien und Erbringung von journalistischen Leistungen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Färber, Thilo, München, *19.05.1972. Bestellt: Geschäftsführer: Heimann, Robin, München, *17.07.1980, einzelvertretungsberechtigt.