2020-03-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.02.2020. Geschäftsanschrift: Wilhelmstraße 4, 70182 Stuttgart. Gegenstand: Der Handel mit und der An- und Verkauf von Immobilien sowie Maklertätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Claessens, Tobias Michael, Sindelfingen, *23.11.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-20: Bestellt als Geschäftsführer: Unnerstall, Carsten, Ludwigsburg, *14.02.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Claessens, Tobias Michael, Sindelfingen, *23.11.1988.
2021-12-15: Bestellt als Geschäftsführer: Eiermann, Colin, Stuttgart, *17.04.1997, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Unnerstall, Carsten, Ludwigsburg, *14.02.1975.