2007-04-23: Cordes &Graefe Osnabrück KG, Osnabrück (Osnabrück). Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Wilker, Stefan, Wallenhorst, *16.06.1963.
2009-01-22: Geschäftsanschrift: Am Wulfter Turm 8, 49082 Osnabrück.
2010-09-27: Firma von Amts wegen berichtigt, nun: Cordes & Graefe Osnabrück KG.
2015-03-12: Neue Geschäftsanschrift: Dütestraße 21, 49078 Osnabrück.
2015-03-30: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Buschmann, Thomas, Voerde, *12.01.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Brinkhoff, Katja, Osnabrück, *05.01.1979.