2012-10-02: Bestellt: Geschäftsführer: Brown, Carlos Reed, Washington/USA, *06.09.1946; Grosz, Dustin Lee, Washington/USA, *05.11.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Leveque, Michael, Irvine/Kalifornien/USA, *14.11.1970.
2021-03-20: Bestellt: Geschäftsführer: Leone, Jason, Vancouver, WA / Vereinigte Staaten, *04.12.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.