2008-03-06: Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Heres, Christina Charlotte, geb. Kempe, *21.12.1968, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-08-12: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Scholz, Michael.
2015-09-23: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Engeldamm 20, 10179 Berlin
2020-02-25: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 11 .