2017-03-20: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Erdmann, Dietmar; Geschäftsführer: 2.
Stratenhoff, Klaus-Dieter, *28.01.1966, Reich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-09-09: Sitz der Firma: Neuhausen/Spree; Geschäftsanschrift: Laubsdorfer Hauptstraße 21, 03058 Neuhausen/Spree; Rechtsform: Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2020 ist der Sitz verlegt nach Neuhausen/Spree und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1