2017-06-13: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Altnau, Gerald Günter Ronald, Niddatal, *15.07.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-14: Änderung zur Geschäftsanschrift: Auf der Artwick 74, 41515 Grevenbroich.
2020-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 2 und 3 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mrozyk, Michael, Grevenbroich, *05.07.1952.