2017-11-22: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Raab, Andreas, Aachen, *31.10.1963; Raab, Oliver Michael, Aachen, *18.11.1962, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-22: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Raab, Andreas, Aachen, *31.10.1963.