Creditreform Hameln Bolte KGBasisshop, CrefoPay, Inkassoerlaubnisbehörde..., Registrierungsbehörde, Landgerichts, Forderungsmanagement, Produktintegration, Rechtsdienstleistungsregister, Serverkonfiguration Adresse / Anfahrt Ostertorwall 38 31785 HamelnDE Kontakt 1x Telefonnummer 1x Fax 2x E-Mail 2x Webadresse/Domain 4 Ansprechpartner/Personen Heinz BolteHeinzBolte (Persönlich haftender Gesellschafter)Matthias BolteMatthiasBolte (Persönlich haftender Gesellschafter)2 weitere Ansprechpartner Statistik mind. 4 Mitarbeiter Formell UstID+Steuernummer HR-Nr+HR-Gericht 6x HR-Bekanntmachungen 6x HR-Bekanntmachungen:2007-04-02:Neue Firma: Creditreform Hameln Bolte KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Vieth, Axel, Diekholzen, *18.02.1955. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bolte, Heinz, Leer, *27.10.1944. Prokura erloschen: Vieth, Monika, Hameln. Einzelprokura: Bolte, Michael, Leer, *25.07.1967. Die Firma ist geändert.2013-08-06:Neue Geschäftsanschrift: Ostertorwall 38, 31785 Hameln.2015-10-22:Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bolte, Christian, Leer, *21.11.1971; Bolte, Michael, Leer, *25.07.1967. Prokura erloschen: Bolte, Michael, Leer, *25.07.1967.2018-05-03:Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.2019-08-12:Einzelprokura: Bolte, Matthias, Leer, *18.12.1984.2021-10-05:Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Bolte, Christian, Leer, *21.11.1971; Bolte, Michael, Leer, *25.07.1967. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bolte, Matthias, Leer, *18.12.1984. Prokura erloschen: Bolte, Matthias, Leer, *18.12.1984. Marketing Google+ Profil Neu: Daten zu 3,6 Mio. deutschen Firmen exportieren + professionell nutzen