2013-10-11: Firma geändert, nun: Neue Firma: Creditreform Saarbrücken Link KG. Nach Ergänzung des Geburtsdatums neu vorgetragen, Persönlich haftender Gesellschafter: Link, Achim, Saarbrücken, *12.08.1950, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-10: Firma geändert, nun: Neue Firma: Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG.
2014-02-10: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Link, Achim, Saarbrücken, *12.08.1950. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Uthoff, Carsten, Neuss, *03.11.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-04: Nach Änderung des Wohnortes neu vorgetragen, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Uthoff, Carsten, Saarbrücken, *03.11.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Heim, Uwe, Saarbrücken, *11.11.1955.
2015-08-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Minzenmay, Mark-Clemens, Frankfurt am Main, *08.03.1973.
2018-08-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Seibert, Katja, Marpingen, *18.02.1977.
2018-08-23: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Seibert, Katja, Marpingen, *19.02.1977.
2018-09-17: Prokura erloschen: Minzenmay, Mark-Clemens, Frankfurt am Main, *08.03.1973.
2019-01-10: Prokura erloschen: Heim, Uwe, Saarbrücken, *11.11.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Uthoff, Heike, Saarbrücken, *12.04.1967.
2022-03-09: Firma geändert, nun: Neue Firma: Creditreform Saarbrücken Pirmasens Dr. Uthoff KG.