2007-06-15: Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Stammkapital), 12 und 22 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 250,00 EUR beschlossen.Neues Stammkapital: 462.250,00 EUR.
2009-12-03: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 8.250,00 EUR auf nunmehr 470.500,00 EUR beschlossen. Geschäftsanschrift: Wandalenweg 8-10, 20097 Hamburg. 470.500,00 EUR.
2010-04-16: Geändert, nun Geschäftsführer: Knutzen, Gerold, Hamburg, *10.03.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-15: Einzelprokura: Minnich, Christina Anna Dorothea, Hamburg, *23.12.1962.
2012-09-12: Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 29.500,00 EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen. 500.000,00 EUR.
2016-07-21: Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 9 und 10 beschlossen.
2020-07-07: Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 beschlossen.