2008-05-13: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Zweering, Kolja Theodor, Krefeld, *19.05.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2008-06-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Paff, Werner, Willich, *04.09.1963.
2008-10-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Inck, Guido, Köln, *20.09.1970.
2009-02-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eich, Peter Josef, Schwalmtal, *12.08.1958. Geschäftsanschrift: Reuterkaserne 28, 40213 Düsseldorf.
2013-09-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kemmerling, Holger, Duisburg, *21.06.1970; Reetz, Carsten, Düsseldorf, *27.11.1981.
2014-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Werhahn, Paul P., Düsseldorf, *19.10.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Reetz, Carsten, Düsseldorf, *27.11.1981. Prokura erloschen: Reetz, Carsten, Düsseldorf, *27.11.1981.
2014-09-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Reetz, Carsten, Düsseldorf, *27.11.1981.
2017-01-30: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Stammkapital, Teilung und Zusammenlegung), 5 (Gesellschafterstämme), 6 (Verfügung über Geschäftsanteile), 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 8 (Todeines Gesellschafters), 9 (Allgmeines), 10 (Geschäftsführung), 11 (Vertretung), 12 (Einberufung der Gesellschafterversammlung), 13 (Abhaltung der Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse), 16 (Gewinnverwendung), 17 (Kündigung), 18 ( Abfindung) und 19 (Auflösung und Liquidation) beschlossen, § 14 wurde ersatzlos gestrichen. Bestellt als Geschäftsführer: Niessen, Patrick, Erkelenz, *11.08.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Zweering, Kolja Theodor, Krefeld, *19.05.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-09: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 , 6 (Verfügung über Geschäftsanteile), 8 (Tod eines Gesellschafters),10 (Geschäftsführung), 13 (Abhaltung der Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse), 15 (Jahresabschluß), 17 (Kündigung) und 18 (Abfindung) beschlossen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Zweering, Kolja Theodor, Krefeld, *19.05.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Niessen, Patrick, Erkelenz, *11.08.1973.