2009-11-10: Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Nattheim. Neue Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 10, 89564 Nattheim. Bestellt als Geschäftsführer: Ozmun, Charles S., Wheeling (USA), *21.05.1955; Ozmun, Matthew Scott, Wheeling (USA), *20.07.1983, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dolan, Jeffrey, 100 W. Willow Rd., Wheeling Illinois (USA), *20.07.1956.
2011-09-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Royle, Peter Andrew, Honley Huddersfield (Großbritannien), *21.03.1961.
2014-11-19: Prokura erloschen: Royle, Peter, Honley Huddersfield (Großbritannien), *21.03.1961. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Bastillo, Seif, Aalen, *07.09.1979.