2010-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Bad Münder beschlossen. Bad Münder. Geschäftsanschrift: Hülsebrink 18, 31848 Bad Münder. Nicht mehr Geschäftsführer: Huter, Sibylle, Aerzen, *17.04.1964.
2013-10-22: Kiel. Geschäftsanschrift: Holtenauer Straße 250, 24106 Kiel. Der Sitz ist nach Kiel (jetzt Amtsgericht Kiel HRB 15197 KI) verlegt.