2010-06-08: Firma: Cultural Care Germany GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Markgrafenstr. 58, 10117 Berlin Gegenstand: Die Bereitstellung von Dienstleistungen für das Au Pair Programm im eigenen Namen für Rechnung Dritter. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Appelkvist, Jens Ake, *28.07.1964, Thalwil/Schweiz; Geschäftsführer:; 2. Banestig, Jan Joakim, *24.12.1970, Zürich/Schweiz Prokura: 1. Weber, Kay, *09.10.1975, Gründheide (Mark); Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 24.03.2010; mit Änderung vom 29.04.2010 in § 2 (Gegenstand).
2011-10-10: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Banestig, Jan Joakim; Geschäftsführer:; 3. Bengtsson, Björn Daniel, *25.04.1975, Zürich/Schweiz.
2012-05-23: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Zimmerstraße 68, 10117 Berlin.
2012-12-03: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Friedrichstraße 155-156, 10117 Berlin.
2016-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Appelkvist, Jens Ake; Geschäftsführer: 4.
Karlsson, Magnus Pehr, *29.08.1972, Ebikon/Schweiz; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Weber, Kay
2016-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Bengtsson, Björn Daniel; Geschäftsführer: 5.
Bellander, Per Johan Linus, *18.11.1966, Sollentuna/Schweden
2021-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Bellander, Per Johan Linus; Geschäftsführer: 6.
Appelkvist, Jens, *28.07.1964, Kilchberg/Schweiz
2021-10-04: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Am Karlsbad 16, 10785 Berlin