2015-06-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Stresemannstraße 161, 22769 Hamburg.
2016-04-25: Prokura erloschen Özdogan, Önder, Hamburg, *30.07.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Beuthling, André, Hamburg, *26.09.1977.
2020-01-24: Bestellt Geschäftsführer: Balschun, Martin, Berlin, *16.10.1986, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Adler, Karsten, Hamburg, *21.02.1978. Prokura geändert, nun Einzelprokura: Beuthling, André, Hamburg, *26.09.1977.