2006-04-05: Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2006 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: München.
2011-03-23: Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2011 hat die Einfügung eines neuen § 8 (Tod des Gesellschafters) und die entsprechende Umnummerierung der bisherigen §§ 8 ff sowie die inhaltliche Änderung des bisherigen § 8 und nunmehrigen § 9 (Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2015-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 23.7.2015 hat die Satzung neu gefasst. Bestellt: Geschäftsführer: Waldner, Michael, Oberhaching, *04.05.1979, einzelvertretungsberechtigt.