2008-01-07: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Beirat) und 9 (Geschäftsführung) beschlossen.
2012-03-26: Geschäftsanschrift: Industriestr. 5, 26892 Dörpen. Bestellt als Geschäftsführer: Determann, Klaus, Lathen, *18.03.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2020-07-07: Konkrete Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Korporal, Heinrich, Westoverledingen, *07.08.1966, einzelvertretungsberechtigt. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Korporal, Hermann, Westoverledingen, *13.10.1937. Geändert, nun: Geschäftsführer: Determann, Klaus, Lathen, *18.03.1968, einzelvertretungsberechtigt.