2011-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Krehling, Sascha, Blieskastel, *12.07.1972. Nicht mehr Geschäftsführer: Dörr, Hans Joachim, Diplomingenieur, Pirmasens.
2017-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Dörr, Hans-Joachim, Speyer, *17.04.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Krehling, Sascha, Blieskastel, *12.07.1972.
2018-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Dörr, Hans-Joachim, Speyer, *17.04.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Buech, Bernhard, Wendelsheim, *23.12.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.