2017-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Dürr, Tobias, Langenau, *29.01.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dürr, Manfred, Zimmermeister, Setzingen.
2020-02-10: Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Langenau. Änderung der Geschäftsanschrift: Weberstraße 1, 89129 Langenau.