2017-01-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2009, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Nr. 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Nenndorf nach Delligsen beschlossen. Geschäftsanschrift: Dr.-Jasper-Straße 27a, 31073 Delligsen. Gegenstand: Handel mit Dämm- und Baustoffen aller Art, Vermittlung von Handwerksarbeiten bzw. Tätigkeiten sowie Beratung der Industrie bei Installation eines Baustoff-Vertriebsnetzes. Stammkapital: 300,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Iwan-Leistner, Michaela, Nenndorf, *19.08.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Leistner, Thomas, Nenndorf, *17.03.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-06: Springe. Geschäftsanschrift: Calenberger Straße 60, 31832 Springe. Der Sitz ist nach Springe verlegt.