2008-05-21: Die Gesellschafterversammlung vom 14.5.2008 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Ferner wurde die Sitzverlegung nach Hüttenberg und die Änderung von § 1 (Firma, Sitz) beschlossen sowie die Änderung von § 10 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 17 (Bekanntmachungen der Gesellschaft). Neuer Sitz: Hüttenberg. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.
2013-07-29: Geschäftsanschrift: Langgönser Straße 50, 35625 Hüttenberg. Bestellt als Geschäftsführer: Väth, David, Hüttenberg, *01.04.1979.
2019-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Väth, David, Hüttenberg, *01.04.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Väth, Ulrike Luise, Hohenahr, *31.08.1954.