2015-03-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Theiß, Manfred, Kaufmann, Albessen. Personenbezogene Daten geändert und ergänzt, nun: Geschäftsführer: Darnstedt, Matthias, Apolda, *30.07.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-07: In Ausführung der Gebietsreform geändert, nun: Neuer Sitz: Bad Sulza. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Sulzaer Straße 1, 99510 Bad Sulza OT Eckolstädt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Darnstedt, Matthias, Apolda, *30.07.1959. Bestellt: Geschäftsführer: Darnstedt, Michaela, Apolda OT Utenbach, *12.08.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.