2013-01-16: Bestellt: Geschäftsführer: D'Amico, Thomas, Poing, *07.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: D'Amico, Guiseppe, Kaufmann, München.
2018-09-25: Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2018 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Finsing, Landkreis Erding. Geschäftsanschrift: Sankt-Georg-Weg 3, 85464 Finsing. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: D' Amico, Thomas, Finsing, *07.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.