2010-12-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.11.2010. Geschäftsanschrift: Böblinger Straße 49, 70199 Stuttgart. Gegenstand: der Messe- und Ladenbau sowie der Handel mit Werkzeugen und Maschinen und damit zusammenhängende Dienst- und Beratungleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Keskin, Aykut, Stuttgart, *05.04.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: Schenk Verwaltungs und Beteiligungs GmbH. Gegenstand geändert; nun: Der Messe- und Ladenbau sowie der Handel mit Werkzeugen, Maschinen und Elektroteilen und damit zusammenhängende Dienst- und Beratungsleistungen. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und Verwalten vermögensrechtlicher Beteiligungen aller Art.
2013-11-11: Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: D. Schenk GmbH.
2019-08-09: Bestellt als Geschäftsführer: Schenk-Keskin, Dagmar, geb. Schenk, Stuttgart, *15.04.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Keskin, Aykut, Stuttgart, *05.04.1966.