2011-08-09: Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 4 Stammkapital) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.07.2011 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 26.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: DACH WERKSTATT Küpper GmbH. Gegenstand geändert; nun: Der Betrieb eines Dachdeckergeschäfts sowie die Ausführung aller dem Dachdecker-, Klempner- und Maurerhandwerk zugehörigen Arbeiten. Außerdem die Vermittlung und Vergabe von sonstigen Bau- und Ausbauleistungen, Handel und Vertrieb von Bau- und Ausbaumaterialien sowie Wohnaccessoires. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR.
2013-10-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Uferstrasse 60, 73084 Salach.
2016-02-09: Bestellt als Geschäftsführer: Küpper, Barbara Agnes, Salach, *11.02.1964, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Küpper, Ludger, Salach, *14.11.1959.
2021-04-19: Bestellt als Geschäftsführer: Küpper, Jonas, Salach, *23.03.1992, einzelvertretungsberechtigt.