2015-05-28: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Ottobrunn, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Alte Landstr. 13, 85521 Ottobrunn.
2019-01-11: Personendaten geändert und ausgeschieden: Geschäftsführer: Dachs, Ferdinand, Krailling, *31.07.1964.