2007-12-04: Prokura:Baumann, Günter, *13.04.1942, Geerabronn; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen;Müllerschön, Mark, *18.03.1971, Gerabronn; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-01-19: Prokura: Paul, Christel, *12.09.1951, Wiesenburg/Mark; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2011-07-05: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Müllerschön, Jürgen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: Decayeux, Nicolas, *22.09.1970, Oisemont, Frankreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-11-15: Nicht mehr Prokurist: Baumann, Günter.
2013-10-01: Nicht mehr Prokurist: Nieder, Hans-Ulrich
2015-07-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Müllerschön, Jürgen
2016-11-25: Nicht mehr Prokurist: Paul, Christel
2017-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Decayeux, Nicolas; Geschäftsführer:
Decayeux, Antoine, *10.11.1971, Feuquières en Vimeu, Frankreich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:
Decayeux, Stéphane, *08.01.1968, Abbeville, Frankreich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-05-31: Decayeux GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.04.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Absatz 1 .
2022-07-08: Name der Firma: Elektrowärme Belzig GmbH; Vorstand: Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Decayeux, Stéphane, *08.01.1967, Abbeville, Frankreich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.05.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Absatz 1 .