2014-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 1.690.000 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 2.535.000,00 EUR.
2014-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 1.690.000 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 2.535.000,00 EUR.
2014-06-05: Nicht mehr Geschäftsführer: San Miguel, Javier, Gießen, *20.06.1979.
2017-10-11: Bestellt als Geschäftsführer: Arrizabalaga Aguirregomezcorta, Ekain, Gießen, *01.12.1989, einzelvertretungsberechtigt.
2017-11-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Tornay-Gomez, Jesus, Herborn, *13.03.1971.
2018-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Neue Firma: DANOBAT-OVERBECK GmbH.
2020-03-16: Bestellt als Geschäftsführerin: Gorriti Valer, Maria Cristina, Elgoibar / Spanien, *13.11.1960, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Rodriguez, Pello, Urretxu/Spanien / Spanien, *24.09.1975.
2021-11-04: Bestellt als Geschäftsführer: Moos, Fabian, Gießen, *15.05.1989, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführerin: Gorriti Valer, Maria Cristina, Elgoibar / Spanien, *13.11.1960.