DB Cargo BTT GmbH
Formell
2005-10-05:
Prokura erloschen: Reichel, Thorsten, Euskirchen-Kirchheim, *21.09.1963; Rogall, Wolfgang Walter, Zornheim, *02.07.1947.
2005-10-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hempel, André, Teutschenthal, *12.10.1964; Ortlepp, Marianne, Kelkheim, *28.10.1961.
2007-08-17:
Bestellt als Geschäftsführer: Jesse, Berthold, Koblenz, *18.01.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Schlesinger, Tanja Marion, Wiesbaden, *18.07.1968.
2009-03-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: DB Schenker BTT GmbH. von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Rheinstraße 2a, 55116 Mainz.
2009-04-17:
Prokura erloschen: Roßmann, Karl-Heinz, Frankenthal.
2009-08-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Werner, Hans-Georg, Siefersheim, *02.04.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hilker, Jörg, Krefeld, *29.07.1963. Eingetragen von Amts wegen: Geschäftsanschrift: Rheinstraße 2a, 55116 Mainz.
2010-11-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Elfenhorst, Jan, Frettenheim, *23.12.1972; Jansen-Krekels, Gabriele, Roßdorf, *04.05.1964; Sander, Katja, Berlin, *21.07.1970.
2011-05-12:
Prokura erloschen: Hempel, André, Teutschenthal, *12.10.1964.
2011-09-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ringeisen, Marcus, Mainz, *06.08.1967. Prokura erloschen: Ortlepp, Marianne Edeltraud, Kelkheim, *28.10.1961.
2014-02-13:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hinne, Carsten, Frankfurt am Main, *14.03.1975. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hilker, Jörg, Krefeld, *29.07.1963.
2014-03-27:
Bestellt als Geschäftsführer: Elfenhorst, Jan, Frettenheim, *23.12.1972. Prokura erloschen: Elfenhorst, Jan, Frettenheim, *23.12.1972.
2014-12-15:
Der mit der Stinnes AG, Berlin, nach Firmenänderung jetzt DB Mobility Logistics AG (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 89517 B) am 05.12.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2015-06-30:
Prokura erloschen: Sander, Katja, Berlin, *21.07.1970.
2016-04-01:
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Hierbei wurde § 1 und somit die Firma geändert. Neue Firma: DB Cargo BTT GmbH.
2016-10-20:
Der mit der DB Mobility Logistics AG als herrschender Gesellschaft bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.12.2003, zuletzt geändert durch Vereinbarung vom 11.11.2014, ist auf die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg - HRB 50000 B) als nunmehr herrschende Gesellschaft übergegangen.
2017-05-05:
Nicht mehr Geschäftsführer: Elfenhorst, Jan, Frettenheim, *23.12.1972.
2017-05-11:
Prokura erloschen: Ringeisen, Marcus, Mainz, *06.08.1967.
2017-11-17:
Bestellt als Geschäftsführer: Nöldner, Jens Günter, Wiesbaden, *27.11.1963. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hinne, Carsten, Frankfurt am Main, *14.03.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baierle, Dieter, Bürstadt, *18.09.1959; Borgwardt, Marco, Grevenbroich, *20.01.1971; Nagel, Beate, Bodenheim, *10.05.1967; Plähn, Anja, Ingelheim, *21.09.1969.
2018-12-05:
Mit der DB Cargo Aktiengesellschaft, Mainz (Amtsgericht Mainz, HRB 7498) als herrschendem Unternehmen ist am 13.11.2018 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2020-03-13:
Nach Änderung der Wohnanschrift weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Plähn, Anja, Mainz, *21.09.1969.
2020-12-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thierbach, Jennifer, Groß-Gerau, *26.05.1974. Prokura erloschen: Baierle, Dieter, Bürstadt, *18.09.1959.
2021-04-27:
Bestellt als Geschäftsführer: Meurer, Arthur, Budenheim, *02.01.1975. Nach Änderung der Wohnanschrift, weiterhin Geschäftsführer: Nöldner, Jens Günter, Florstadt, *27.11.1963. Nicht mehr Geschäftsführer: Jesse, Berthold, Koblenz, *18.01.1964.
2021-09-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Budde, Sven, Rüsselsheim, *26.01.1978; Zaccaro, Rosa, Frankfurt am Main, *21.05.1978. Prokura erloschen: Nagel, Beate, Bodenheim, *10.05.1967.