2013-12-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Schoon, Karl-Heinz, Erkrath, *31.08.1948.
2015-06-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Wesermünder Straße 17, 40221 Düsseldorf.
2015-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 beschlossen.
2018-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Wieland, Hans-Peter, Köln, *06.10.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Grossmann, Oliver, Troisdorf, *12.08.1973.