2006-01-18: Bestellt: Geschäftsführer: Winkler, Richard, Neuendettelsau, *28.05.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-05: Bestellt: Geschäftsführer: Zenker, Jürgen, Nürnberg, *21.01.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Horneber, Markus, Neuendettelsau, *08.07.1965.
2011-10-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zenker, Jürgen, Nürnberg, *21.01.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Beyer, Rainer, Neuendettelsau, *12.12.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Beyer, Rainer, Neuendettelsau, *12.12.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Kunz, Thomas, Wilhermsdorf, *22.11.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kunz, Thomas, Wilhermsdorf, *22.11.1962; Winkler, Richard, Neuendettelsau, *28.05.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Motzer, Dietmar, Darmstadt, *07.05.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Winkler, Richard, Neuendettelsau, *28.05.1960.
2021-01-05: Bestellt: Geschäftsführer: Winkler, Richard, Nürnberg, *28.05.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Motzer, Dietmar, Darmstadt, *07.05.1970. Prokura erloschen: Winkler, Richard, Neuendettelsau, *28.05.1960.