2007-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Dengs, Katja, Kauffrau, Sehnde. Bestellt als Geschäftsführer: Dengs, Marco, Sehnde, *29.07.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 07.07.2015 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 , mit ihr die Währungsumstellung und Erhöhung des Stammkapitals um 35,40 EUR auf 25.600,00 EUR, in § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 7 (Gewinnverteilung) beschlossen. 25.600,00 EUR.
2016-10-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Dengs, Marco, Sehnde, *29.07.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Dengs, Frank, Giesen, *13.06.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Dengs, Frank, Giesen, *13.06.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Dengs, Marco, Sehnde, *29.07.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hohenhameln beschlossen. Neue Geschäftsanschrift: Ziegeleistraße 24, 31249 Hohenhameln.