2017-09-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.07.2017. Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer Str.32, 63073 Offenbach am Main. Gegenstand: Garten- und Landschaftsbau, die Ausführung von Abbruch- und Erdarbeiten sowie Arbeitnehmerüberlassung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Hurman, Onur, Offenbach am Main, *31.01.1999.
2018-03-01: Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Garten- und Landschaftsbau, Ausführung von Abbruch- und Erdarbeiten, die Arbeitnehmerüberlassung sowie die Unternehmensberatung. Nicht mehr Geschäftsführer: Hurman, Onur, Offenbach am Main, *31.01.1999. Bestellt als Geschäftsführerin: Christ, Angelika Maria, Karlsruhe, *08.12.1957.
2018-06-01: Geschäftsanschrift: Am Forsthaus Gravenbruch 9-11, 63263 Neu-Isenburg. Nicht mehr Geschäftsführerin: Christ, Angelika Maria, Karlsruhe, *08.12.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Bolat, Süleyman, Weiskirchen/Saar, *19.01.1978.
2018-09-26: Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Garten- und Landschaftsbau, Ausführung von Abbruch- und Erdarbeiten, Arbeitnehmerüberlassung sowie Unternehmensberatung, Maurerarbeiten, Kernbohrung, Hochbau, Trockenbau, Verlegen und Verarbeiten von Fliesen und Natursteinen.
2020-03-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Bolat, Süleyman, Weiskirchen, *19.01.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Hurman, Onur, Neu-Isenburg, *31.01.1999.
2022-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Hurman, Onur, Neu-Isenburg, *31.01.1999. Bestellt als Geschäftsführer: Kerimoglu, Tacim, Neu-Isenburg, *20.10.1981.