2021-12-22: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Krüger-Johannsen, Sven, *27.03.1972, Schülp; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Spliedt, Hartmut
2022-01-28: Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Schülp; Geschäftsanschrift: Dorfstraße 23, 24589 Schülp; Kapital: 25.600,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2021 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 35,41 EUR auf 25.600 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 , § 7 (Stammkapital), § 8 (Stammeinlagen) und § 13 (Gesellschafterbeschlüsse). Der Sitz ist von Klein Vollstedt nach Schülp verlegt.